此前,章建华担任中国石【shí】油【yóu】天然【rán】气【qì】集团【tuán】有限【xiàn】公司董【dǒng】事、总经理【lǐ】、党组副书记【jì】,中国石油天然气股份公司副董事长【zhǎng】、执行董【dǒng】事【shì】、总【zǒng】裁。在中石油的集团高层序列中【zhōng】,章建【jiàn】华仅次【cì】于董事长、党组书记王宜林。
今年9-22,国家发改委原【yuán】副主任、国【guó】家能源局原局长努尔·白克【kè】力涉嫌【xián】因涉嫌严重违纪违法,接受中央【yāng】纪委国家监委纪律审查【chá】和监察【chá】调查。9-22,被正式免去上述职【zhí】务。至此,这【zhè】一重【chóng】要岗位空缺【quē】达【dá】32天之久【jiǔ】。
与前任努尔·白克力不同,章【zhāng】建【jiàn】华是中国共【gòng】产【chǎn】党十九大代表【biǎo】、第十【shí】九【jiǔ】届中央纪律检查委员会委员。
2016年10月【yuè】,章【zhāng】建华【huá】参加了2016国际能源变革论坛。他在主题发言中表示,要【yào】广泛开发利用天然【rán】气等优质清洁能源,这是【shì】能【néng】源转【zhuǎn】型的必由【yóu】之路,对改【gǎi】善【shàn】大【dà】气环境、推进绿色发展和生态【tài】文明建设【shè】、提【tí】高人民生活质量具有重要作用。
个人履历:
章建【jiàn】华,男,1964年生,1986年【nián】华【huá】东化工学院(现华【huá】东理工大学【xué】)能源化工系【xì】石【shí】油炼制【zhì】工程专业大学本科毕业,2000年12月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位,教授级高级工程【chéng】师,在中【zhōng】国石油石【shí】化行【háng】业【yè】拥【yōng】有逾30年的工作经验【yàn】。
1986年07月至1992年11月,在上海高桥【qiáo】石油【yóu】化【huà】工公【gōng】司炼油厂工作;
1992年11月至【zhì】1994年02月,任上海高桥【qiáo】石油【yóu】化【huà】工公司炼【liàn】油厂综合计划处副处长;
1994年02月至1996年【nián】01月,任【rèn】上海高桥【qiáo】石油化工【gōng】公司炼油厂综合计划处处长;
1999年4月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理,
1994年【nián】11月【yuè】至1995年05月,任上海高【gāo】桥【qiáo】石化公司炼油【yóu】厂【chǎng】副总经济师;
1995年05月【yuè】至1999年04月,任上【shàng】海【hǎi】高桥石化公司炼油厂总经济师;
1999年04月至2001年【nián】09月,任上海【hǎi】高桥石【shí】油化工公司副经【jīng】理;
2000年02月至2000年09月,任中【zhōng】国石油化工股份【fèn】有限公司【sī】上海高桥【qiáo】分【fèn】公司副【fù】经理;
2000年09月至2003年06月,任中国石【shí】油化工股【gǔ】份有限公司上【shàng】海【hǎi】高桥分公司经理;
2003年04月至2005年03月,任中【zhōng】国【guó】石油化工股【gǔ】份有限【xiàn】公【gōng】司副总裁;
2003年04月至2003年【nián】06月,中国【guó】石油【yóu】化工【gōng】股份有限公司副总裁兼任中【zhōng】国石【shí】油化工股份【fèn】有【yǒu】限公司炼油【yóu】事业部主任;
2003年11月至2005年11月【yuè】,任中国【guó】石油化工股份有限公司副总裁【cái】兼任中国石【shí】油化工股份有【yǒu】限公司炼油事业部【bù】主任,兼任【rèn】中国石油化工股【gǔ】份有限公司生产【chǎn】经营管理【lǐ】部主任;
2005年2月任中国石油化工集团公司党组成员,
2005年03月至2006年05月,任中国【guó】石【shí】油化工【gōng】股份有限【xiàn】公司高级副总裁【cái】;
2006年05月至2007年06月,任中国石油化工股【gǔ】份有限公【gōng】司董事;
2007年06月【yuè】至2014年10月,任中国【guó】石油化工股份有限公司董事【shì】,兼【jiān】任中石【shí】化【huà】(香港)有限公【gōng】司董【dǒng】事长;
2014年10月至【zhì】2016年05月,任中国石油化工股份有限公【gōng】司董事,兼【jiān】任中石化(香港【gǎng】)有限公司董事长,中石化炼化工【gōng】程(集团【tuán】)股【gǔ】份有限公【gōng】司【sī】董事长。
2016年05月至【zhì】2016年07月,任中国石化董事、高级副【fù】总【zǒng】裁。
2016年7月任中国石油【yóu】天然气集团【tuán】公司董事、总经理、党组【zǔ】副【fù】书【shū】记
2016年10月被聘任为中国石油天然气股份有限公司副董事长。
2017年6月任中国石油天然气股份有限公司总裁。
9-22,调任为公司执行董事,并委任其担任公司总裁。
十九大代表,中国共产党第十九届中央纪律检查委员会委员。
(简历摘自百度百科)